Informazioni su Bruno Moratti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Moratti
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Moratti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005236815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kiesausbeutung Maulenberg AG, in St. Stephan, CHE-101.341.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Marcel Roger, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Mario, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saanenmöser (Saanen)];
Moratti, Bruno, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005057411, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MOAG Holding AG, in Saanen, CHE-103.663.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moratti, Marcel Roger, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Bruno, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005047494, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MOAG 2 AG, in Saanen, CHE-138.450.984, Eisbahnweg 3, 3780 Gstaad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Übernahme der Geschäftsführungsmandaten in der Baubranche sowie die Ausübung sämtlicher damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann im weiteren Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Immobiliengeschäfte jeder Art tätigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.12.2020 60 voll liberierte Namenaktien Kat. A zu CHF 1'000.00 und 60 voll liberierte Namenaktien Kat. B zu CHF 250.00 der MOAG Holding AG, in Saanen (CHE-103.663.019), wofür zusammen mit einer Bareinlage von CHF 25'000.00 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 60 voll liberierte Namenaktien Kat. A zu CHF 1'000.00 und 60 voll liberierte Namenaktien Kat. B. zu CHF 250.00 der MOAG Holding AG, in Saanen (CHE-103.663.019) zum Preis von höchstens CHF 27'050'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Moratti, Mario, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moratti, Bruno, von Saanen, in Rougemont, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.