Informazioni su Dr. Kurt Jürg Moosmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Kurt Jürg Moosmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005465308, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elsa Peretti Holding AG, in Zürich, CHE-254.845.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moosmann, Dr. Kurt Jürg, von Wileroltigen, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Pascal, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004505183, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elsa Peretti Holding AG (Elsa Peretti Holding Ltd) (Elsa Peretti Holding SA), in Zürich, CHE-254.845.502, Dufourstrasse 90, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.11.2018. 14.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft verwaltet ihre Beteiligungen und ihr Finanzvermögen im Sinne eines Single Family Offices und erbringt Dienstleistungen in der Schmuck- und Luxusgüterindustrie. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schwendinger, Dr. Peter, von Zürich, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moosmann, Dr. Kurt Jürg, von Wileroltigen, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manzin, Dr. Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Palumbo, Dr. Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Curator Revision AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4271831, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Moosmann Advisors AG, in Feusisberg, CHE-402.684.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf-Grisolia, Lucia, von Zürich, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moosmann, Dr. Kurt Jürg, von Wileroltigen, in Zumikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg];
Moosmann, Chantal Angela, von Wileroltigen, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uetikon am See].