Informazioni su Antonio Monzione
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antonio Monzione
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1488635, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alpiq AG, in Olten, CHE-105.974.401, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Roland, von Reichenburg, in Veltheim AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monzione, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6018316, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Teravis AG, in Olten, CH-241.3.009.298-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 10, Publ. 5805534).
Firma neu:
Teravis AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teravis SA en liquidation) (Teravis Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.01.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wider, Michael, von Düdingen, in Düdingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schranz, Heinrich, von Adelboden, in Däniken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monzione, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fekete, Kitti, ungarische Staatsangehörige, in Olten, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5898168, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Alpiq AG, in Olten, CH-249.3.000.044-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 13, Publ. 5788006).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Denise, von Urtenen-Schönbühl, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bagnoud, Yves-André, von Chermignon, in Chermignon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellin, Christoph, von Zürich, in Zielebach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Traugott, von Muttenz, in Neuenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Urs, von Marthalen, in Alten (Kleinandelfingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonny, Alain, von Chevroux, in Orbe, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchs, Gérald, von Jaun, in Dielsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt, Daniel, von Ligerz, in Genthod, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cestonaro, Christophe, von Marin-Epagnier NE und Höchstetten, in Sullens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Gian-Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotter, Dominique, von Ayent, in Ayent, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danioth, Gerhard, von Andermatt, in Altdorf UR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escola, Henri, französischer Staatsangehöriger, in Brent (Montreux), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Thomas, von Kerzers, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gagné, Alain, kanadischer Staatsangehöriger, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaillard, Bruno, französischer Staatsangehöriger, in Ornex (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Alain, von Wigoltingen, in La Roche, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giorgini, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Golay, Raynald, von Le Chenit, in Mont-sur-Rolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gorret, Laurence, von Ménières, in Morges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gros, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Crozet (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggli, Johannes, von Kienberg, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfer, Jean-Michel, von Rolle, in Blonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoekmark, Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imparato, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaccard, Alain, von Sainte-Croix, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquier, Sébastien, von Prahins, in Vufflens-la-Ville, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Javaux, Philippe, von Miège, in Cheseaux-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jöri, Martin, von Alpnach, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joye, Eric, von Mannens-Grandsivaz FR, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobelt, Sandra Gabriella, von Marbach SG, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kowalski, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronig, Amédée, von Zermatt, in Zermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leroy, Raphaël, belgischer Staatsangehöriger, in Montpreveyres, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lincke, Erich Hans Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorenz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maksym, Ryszard, belgischer Staatsangehöriger, in Senarclens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marthe, Emmanuel, von Ferpicloz, in Belfaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Claude, von Genève, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mellacina, Athos, von Giubiasco, in Giubiasco, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesquita, Sandro, von Orbe, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meynard, Jean Claude, französischer Staatsangehöriger, in Saint Malo (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monod, Edmond, von Corsier und Saint-Saphorin-sur-Morges, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monzione, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morozzi, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neville, Andrew Adam, von Salvan, in Ollon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicholas, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Alexandre, von Goldingen, in Arconciel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panchaud, Jean-Marc, von Poliez-le-Grand, in Echallens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Papina, Andrea, von Mergoscia, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plaschy, Michaël, indischer Staatsangehöriger, in Bussigny-près-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncet, Andreas, von Lignerolle, in Grandvaux, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Popescu, Carmen, niederländische Staatsangehörige, in Saint-Sulpice VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Praplan, Michel, von Icogne und Lens, in Grimisuat, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rais, Martine, von Dully, in Sullens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reimann, Nell, von Genève, in Lonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reitermayr-Lanzerstorfer, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renaud, François, von Rochefort, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouge, Nicolas, von Chêne-Bougeries und Le Mont-sur-Lausanne, in Carouge GE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauthier, Alain Jacques, von Charrat, in Sion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savary, Sylvia, von Martigny, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Thierry, von Suhr, in Romont FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnidrig, André, von Grächen, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Friedrich, von Widnau, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, René, von Truttikon, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tahmazian, Brice, französischer Staatsangehöriger, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toffel, Claude, von La Roche, in Vuisternens-devant-Romont, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tricot, Patrice, von Vallamand, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valluy, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Oliver, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Martin, von Lausen, in Gunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woodtli, Peter, von Oftringen, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wrench, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Sascha, von Büron, in Trimbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Barbara, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.