Informazioni su Gilbert Gérard Montani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Gilbert Gérard Montani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1143553, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für berufliche Jugendförderung, in Bern, CH-035.7.035.840-2, Stiftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6725170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Montani, Gilbert Gérard, von Salgesch, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oetterli Lüthi, Stephanie, von Linden, Grossdietwil und Reiden, in Ramlinsburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6725170, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für berufliche Jugendförderung, in Bern, CH-035.7.035.840-2, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 5, Publ. 5764710).
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ulrich, von Fahrwangen, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andreani-Richli, Priska, von Wangen bei Olten, in Spiez, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montani, Gilbert Gérard, von Salgesch, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütimann, Patrik, von Arni AG, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5063782, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lamellanet Holding AG, in Lyss, CH-073.3.017.043-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2006, S. 4, Publ. 3571184).
Firma neu:
Lamellanet Holding AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Felix, von Rohrbachgraben, in Rapperswil BE, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Lüscher, Bruno, von Moosleerau, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Chablais, André, von Zumholz, in Estavayer-le-Lac, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüttli, Hansruedi, von Erlinsbach SO, in Fribourg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leimgruber, Alain, von Herznach, in Givisiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sereftug, Atilla, von Santa Maria in Calanca, in Avenches, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbriggen, Bernhard, von Saas Grund, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Montani, Gilbert, von Salgesch, in Murten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moretti, Guido, san-marinesischer Staatsangehöriger, in Borgo Maggiore (SM), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Markus, von Frutigen, in Murten, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].