Informazioni su Jean-Pierre Monsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Pierre Monsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1700711, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hearing Systems Manufacturers (HSM) Genossenschaft, in Steinhausen, CHE-110.049.600, Genossenschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6759160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monsch, Jean-Pierre, von Zürich, in Thalwil, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acker, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Gebenstorf, Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Stadler Treuhand AG (CHE-113.454.546), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Peter Stadler Treuhand AG (CH-170.3.030.345-5)].
Numero di pubblicazione: 7105152, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siemens Audiologie AG, in Adliswil, CH-020.3.910.433-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monsch, Jean-Pierre, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acker, Dr. Christine, deutsche Staatsangehörige, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5676042, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hearing Systems Manufacturers (HSM) Genossenschaft, bisher in Zürich, CH-020.5.000.363-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 30, Publ. 4745464).
Gründungsstatuten:
06.02.2003.
Statutenänderung:
28.04.2010.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Zugerstrasse 53, 6330 Cham.
Zweck:
Vereinigung von Fabrikanten und Grossisten der Hörgerätebranche zu einem Berufsverband;
fördert in gemeinsamer Selbsthilfe mit gezielten Massnahmen den Absatz von Hörgeräten seiner Genossenschafter, organisiert Weiterbildungsveranstaltungen für seine Genossenschafter und stellt den Genossenschaftern eine kostengünstige Verbandsinfrastruktur bestehend u.a. aus Auskunfts- und Rechtsdienst zur Verfügung;
kann alle mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten vornehmen.
Haftung/Nachschusspflicht:
Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.
Pflichten:
Pflichten: Die Genossenschafter sind zur Übernahme eines Anteilscheines zu CHF 200.-- sowie zur Entrichtung von durch die Generalversammlung festzulegenden Aufnahmegebühren und von jährlichen Mitgliederbeiträgen von CHF 100.-- verpflichtet.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, sofern der Verwaltung Namen und dressen der Genossenschafter bekannt sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Martin, von Langnau im Emmental, in Bühl, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Jacomet, Mario, von Disentis/Mustér, in Obfelden, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Monsch, Jean-Pierre, von Zürich, in Thalwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Peter Stadler Treuhand AG (CH-170.3.030.345-5), in Baar, Revisionsstelle.