Informazioni su Alina Monod
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alina Monod
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006086396, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpadis Trust (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-397.751.494, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Ewald J., von Mosnang, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monod, Alina, von Ormont-Dessous, in Kappel am Albis, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arlotta Flüeler, Elena Gioconda Federica, von Stansstad, in Erlenbach (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005956842, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpha Symphony AG in Liquidation, in Zürich, CHE-108.674.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648024). Gemäss Erklärung vom 22.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Alina, von Ormont-Dessous, in Kappel am Albis, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005927008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TRADE AGRO UNION SA, in Zürich, CHE-113.573.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2022, Publ. 1005381834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Alina, von Ormont-Dessous, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.