Informazioni su Christian Monney
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Monney
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Monney
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005022780, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation valaisanne de probation, à Sion, CHE-116.238.223, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210769).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gross, Jean Pierre, de Salvan, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Monney, Christian, de Montreux, à Corsier-sur-Vevey, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Raggenbass, René, de Rorschacherberg, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Vouillamoz, Philippe, de Isérables, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubuis, Nicolas Gabriel, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Jendly, Manon-Valerie, de Fribourg, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Klein, Georges André Charles, de Genève, à Blonay, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2859105, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Addiction Valais, à Sion, CHE-109.812.186, fondation (No. FOSC 223 du 18.11.2014, Publ. 1827723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Monney, Christian, de Montreux, à Corsier-sur-Vevey, vice-président, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Emonet, Jérôme, de Sembrancher, à Sembrancher, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Luzzi, Vito, de Chêne-Bougeries, à Savièse, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général;
Crettenand, Gilles, de Leytron, à Sion, directeur général, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cromec, francisc-Ioan, dit Ioan, ressortissant roumain, à Conthey, membre, avec signature collective à deux avec le président;
Biollaz, Géraldine, de Chamoson, à Sion, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1218841, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation valaisanne de probation, à Sion, CHE-116.238.223, fondation (No. FOSC 181 du 19.09.2013, Publ. 1085229).
Modification de l'acte de fondation:
06.08.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Jean-Pierre, de Anniviers et Chippis, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Perrin, Michel, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation et directeur et membre du bureau, sans droit de signature;
Sewer, Georges, de Leuk, à Leuk, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Duc, Philippe, de Chermignon, à Chermignon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fauchère, Nelly, de Evolène, à Conthey, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregy, Philipp Matthias, de Turtmann-Unterems, à Naters, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gross, Jean Pierre, de Salvan, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Monney, Christian, de Montreux, à Corsier-sur-Vevey, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.