Informazioni su Robert Moix
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Robert Moix
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6914630, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Nax Construction Sàrl, à Mont-Noble, CH-626.4.007.848-2, société à responsabilité limitée (No. FOSC 223 du 17.11.2009, p. 20, Publ. 5347372).
Modification des statuts:
29.11.2011.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Grosclaude Patrick, à Miège (CH-626.1.008.241-7), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Moix, Robert, de Saint-Martin VS, à Mont-Noble, associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Nax, associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 7'000.00];
Maury, Marylise, de Mont-Noble, à Mont-Noble, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Nax et avec une part sociale de CHF 7'000.00];
Maury, Mario, de Mont-Noble, à Mont-Noble, avec procuration collective à deux [précédemment: à Nax];
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Mont-Noble, avec procuration collective à deux [précédemment: à Nax];
Schmid, Danielle, de Brig-Glis, à Mont-Noble, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 66 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Nax et avec une part sociale de CHF 6'000.00]. Selon déclaration du 20.12.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numero di pubblicazione: 831604, Ufficio del registro di commercio Vallese
Nax Construction Sàrl, à Nax, 1973 Nax, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
27.12.2002.
But:
étude, entreprise et réalisation de toutes affaires immobilières;
achat, vente, construction, aménagement, transformation ou exploitation de bâtiments commerciaux, administratifs ou d'habitation;
toutes affaires financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières convergentes.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
bulletin Officiel du Canton du Valais et, quand la loi l'exige, la FOSC. Capital social entièrement libéré.
Personnes inscrites:
Moix, Robert, de Saint-Martin VS, à Nax, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--;
Maury, Marylise, de Nax, à Nax, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 7'000.--;
Schmid, Danielle, de Brig-Glis, à Nax, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 6'000.--;
Schmid, Pierre, de Brig-Glis, à Nax, avec procuration collective à deux;
Maury, Mario, de Nax, à Nax, avec procuration collective à deux.