Informazioni su Andreas Moritz Mohler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Moritz Mohler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005744646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jahr & Co., VIP Media Verlag, in Urdorf, CHE-108.075.700, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderson, Nils Norman, von St. Gallen, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohler, Andreas Moritz, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005646011, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jagd&Natur Medien AG, in Gossau (SG), CHE-103.377.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohler, Andreas, von Zürich, in Gossau ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graefen, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005373789, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
St. John's AG, in Meilen, CHE-100.791.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, S.0, Publ. 2311409).
Statutenänderung:
20.12.2021.
Sitz neu:
Gossau (ZH).
Domizil neu:
Im Leerütiacher 9, 8625 Gossau ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in der Vermarktung von Medien aller Art, Handel mit optischen Produkten und Oldtimer Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehr, Markus, von Domleschg, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohler, Andreas, von Zürich, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Däpp, Peter Alois, von Adelboden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.