Informazioni su Reto J. Moggi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Reto J. Moggi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006021461, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
IREMO GmbH, in Herisau, CHE-111.739.245, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331933).
Firma neu:
IREMO GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.04.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moggi, Reto, von Val Müstair, in Teufen (AR), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Santa Maria Val Müstair, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: HR02-1005351167, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jürg Moggi AG, bisher in Herisau, CHE-100.030.941, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, Publ. 5428530).
Statutenänderung:
29.11.2021.
Sitz neu:
Uzwil.
Domizil neu:
In der Breiti 23, 9244 Niederuzwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien, die Vermögensanlage sowie die Gewährung von gruppeninternen Darlehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Streichung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister von Appenzell Ausserrhoden gestrichenen Tatsachen, sowie frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moggi, Reto, von Val Müstair, in Herisau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Moggi-Zehnder, Verena, von Val Müstair, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatthard, Hans Jörg, von Grindelwald, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glatthard, Renata, von Grindelwald, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004899737, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
acrevis Bank AG, in St. Gallen, CHE-109.604.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2020, Publ. 1004871956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moggi, Reto, von Val Müstair, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steingruber, Michael, von Schönengrund, in Rehetobel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Simone, von Diemtigen, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.