Informazioni su Oliver Marc Oskar Mötteli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Marc Oskar Mötteli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3132453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Omit AG, in Dietikon, CHE-108.040.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948009).
Statutenänderung:
13.10.2016.
Firma neu:
OMIT Bewirtschaftung AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Oswald, von Oetwil an der Limmat, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mötteli, Oskar Peter, von Schlatt ZH, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mötteli, Oskar, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mötteli, Oliver Marc Oskar, von Schlatt ZH, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerber, Daniel, von Röthenbach im Emmental, in Birmenstorf AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3132455, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OMIT Group AG, in Dietikon, CHE-147.220.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2513635).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mötteli, Oskar Peter, von Schlatt ZH, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mötteli, Oliver Marc Oskar, von Schlatt ZH, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 3130217, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OMIT Immobilien AG, in Zürich, CHE-109.101.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31.03.2008, S. 27, Publ. 4406070).
Statutenänderung:
13.10.2016.
Firma neu:
OMIT Vermarktung AG.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Bernstrasse 90, 8953 Dietikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Peter J., von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mötteli, Oliver Marc Oskar, von Schlatt ZH, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Benjamin, von Zürich, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dubacher-Meier, Verena, von Gurtnellen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Aeberli Treuhand AG].