Informazioni su André Mörgeli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Mörgeli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: André Mörgeli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005383084, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CHE-113.374.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, André, von Meilen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mörgeli, Barbara, von Langnau am Albis, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004569504, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CHE-113.374.628, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738545).
Statutenänderung:
21.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Finanzierung, den Bau, Betrieb und Unterhalt (Contracting) von effizienten Energieversorgungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, René, von Nesslau, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mörgeli, André, von Meilen, in Langnau am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1194749, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WERKBAU AG, in Affoltern am Albis, CH-020.4.034.644-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7023920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Rolf, von Schleinikon, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörgeli, André, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].