Informazioni su Dr. Hugo Mlejnek
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dr. Hugo Mlejnek
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006098004, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Mlejnek Treuhand GmbH, bisher in Altendorf, CHE-112.934.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006036735).
Statutenänderung:
05.07.2024.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Hügelstrasse 10, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung vom 30.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mlejnek, Dr. Hugo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Maier, Dr. Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006006384, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
bwise Media AG, in Altendorf, CHE-132.523.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005951040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mlejnek, Dr. Hugo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005296315, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
bwise Media AG, in Altendorf, CHE-132.523.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004858018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Erich Paul, von Oberiberg, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Mlejnek, Dr. Hugo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.