Informazioni su Marcel Mischler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Marcel Mischler
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Mischler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005651527, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Malergeschäft Mischler GmbH, in Schwarzenburg, CHE-112.415.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2630259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mischler, Marcel, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wahlern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mischler-Zbinden, Franziska Nina, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen-Rothen, Sandra, von Wohlen bei Bern, in Schwarzenburg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005483884, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband, Region Bern Genossenschaft, in Bern, CHE-102.464.635, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebi, Hans-Peter, von Seftigen, in Seftigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Matthias René, von Effingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Roland, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buffolino, Marco Vinzenzo, von Wohlen bei Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Garbani, Marco, von Bern, in Krauchthal, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hostettler, Jürg, von Schwarzenburg, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jörin, Simon, von Waldenburg, in Köniz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Marcel, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbinden, Michael, von Trub, in Schwarzenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Astore, Antonio, genannt Toni, italienischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Di Mattia, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Rubigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1148643, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maler- und Gipserunternehmerverband Region Bern Genossenschaft, in Bern, CH-035.5.014.958-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704668).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Zweck neu:
Der Verband bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe: Die Wahrung der kollektiven Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden, Branchenpartnern und der Öffentlichkeit;
die Interessenvertretung des Verbandes im Rahmen des Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV);
die Beratung der Mitglieder;
die Förderung des Berufsnachwuchses;
die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder;
die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern;
die Pflege und Förderung des guten Einvernehmens und der Kollegialität zwischen den Verbandsangehörigen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: mit Brief, Fax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Christoph Walter, von Eriswil, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Köniz, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebi, Hans-Peter, von Seftigen, in Seftigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kistler, Matthias René, von Effingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Brand, Urs, von Sumiswald, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hostettler, Jürg, von Schwarzenburg, in Köniz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mischler, Marcel, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Roland, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.