Informazioni su Roland Minnig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Minnig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4155169, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ASGA Pensionskasse Genossenschaft, in St. Gallen, CHE-105.782.652, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cornioley, Yves, von Zürich, in Effretikon (Illnau-Effretikon), mit Kollektivprokura zu zweien;
Haag, Carmen, von Sulgen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cona, Rosario, italienischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glutz, Lea, von Lohn-Ammannsegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Daniel, von Degersheim, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Jost, Daniel, von Eggiwil, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Urs, von Bussnang, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauermann, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minnig, Roland, von Erlenbach im Simmental, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicolet, Serge, von Mont-Tramelan, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uehlinger, Roger, von Neunkirch, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuccolini, Reto, von Flums, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6004304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
F. Marchese Immobilien AG, in Wald ZH, CH-020.3.003.702-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 21, Publ. 4335764).
Statutenänderung:
13.12.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sincrodata, in Wald ZH, Revisionsstelle;
Minnig, Roland, von Erlenbach im Simmental, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marchese, Francesco, von Stein am Rhein, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchese, Filippo, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5914800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gipsergeschäft Marchese AG, in Wald ZH, CH-020.3.910.400-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 25, Publ. 5299102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minnig, Roland, von Erlenbach im Simmental, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marchese, Francesco, von Stein am Rhein, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchese, Filippo, italienischer Staatsangehöriger, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].