Informazioni su Niklaus Linus Ming
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Linus Ming
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004529053, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
JMJ Familie AG, in Luzern, CHE-401.633.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876851).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
c/o B + H Treuhand AG, Industriestrasse 59, 6034 Inwil.
Zweck neu:
Vermögensanlage sowie Vermögensverwaltung;
Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Reto, von Luzern und Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rempfler, Lukas Philipp, von Appenzell, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ming, Niklaus Linus, von Lungern, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2099645, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
JMJ Familie AG, in Luzern, CHE-401.633.569, Waldweg 16, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2015.
Zweck:
Vermögensanlage sowie Vermögensverwaltung;
Erwerb, Finanzierung, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Düggelin, Dr. Hans Rudolf Max, von Wangen SZ, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Niklaus Linus, von Lungern, in Lungern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2051171, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Niklaus Ming Holding AG, in Sarnen, CHE-113.790.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611201).
Domizil neu:
Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brentel, Guglielmo Louis, von Unterseen, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Niklaus, von Lungern, in Zermatt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Ming, Monique, von Lungern, in Zermatt, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Ming, Nicolas, von Lungern, in Vevey, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].