Informazioni su Adrian Ulrich Minder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Ulrich Minder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4017083, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AFM Adrian + Françoise Minder, in Muri bei Bern, CHE-112.914.640, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, Publ. 3661171).
Firma neu:
AFM Minder.
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens der Gesellschafterin Françoise Marguerite Minder-Graz aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Adrian Ulrich Minder führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder-Graz, Françoise Marguerite, von Huttwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3661171, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'630 vom 06.04.2017 AFM Adrian + Françoise Minder, in Muri bei Bern, CHE-112.914.640, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit].
Numero di pubblicazione: 3368290, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Adrian + Françoise Minder, in Hilterfingen, CH-092.2.017.673-1, Schlüsselackerweg 7, 3652 Hilterfingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.11.2005.
Zweck:
Handel mit und Reparaturen von Trinkwasseraufbereitungsgeräten und Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Trinkwasser- und Lebensmittelanalyse.
Eingetragene Personen:
Minder, Adrian Ulrich, von Huttwil, in Hilterfingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Minder-Graz, Françoise Marguerite, von Huttwil, in Hilterfingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.