Informazioni su Luca Alberto Giovanni Milesi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Luca Alberto Giovanni Milesi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005261844, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BENESWISS Sagl, in Lugano, CHE-340.240.138, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 178 del 14.09.2020, Pubbl. 1004978180).
Statuti modificati:
26.07.2021.
Nuova sede:
Agno.
Nuovo recapito:
c/o Digifis Fiduciaria Sagl, Via Vecchio Canale 3, 6982 Agno.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Vendittelli, Marcello, da Balerna, in Lugano, socio e gerente, con firma individuale, con 200 quote da CHF 100.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Milesi, Luca Alberto Giovanni, da Onsernone, in Agno, socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005094225, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Apothekerverband (PharmaSuisse), in Köniz, CHE-107.808.788, Verein (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Fabian, von Val-de-Travers, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitziger, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kündig, Hans-Rudolf, von Bauma, in Sargans, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ray, Didier, von Villars-Burquin, in Häuslenen (Aadorf), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Studer Doppler, Regula, von Breitenbach, in Breitenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Burkard, Peter, von Rüti (ZH), in Coldrerio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rouvinez, Christian, von Anniviers, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Martine, von Montagny (FR), in St-Prex (Saint-Prex), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Sébastien, von Neuchâtel, in St-Blaise (Saint-Blaise), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messer, Annette, von Fraubrunnen, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Milesi, Luca, von Onsernone, in Agno, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Lorenz, von Ingenbohl, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wild, Stefan, von Basel, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005092944, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung für Lehre und Forschung in der Pharmazie, in Köniz, CHE-189.028.590, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Fabian, von Val-de-Travers, in Aarau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Peter Michael Johannes, von Rüti (ZH), in Coldrerio, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rouvinez, Christian Philippe, von Anniviers, in Cheseaux-sur-Lausanne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitziger, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Kündig, Hans-Rudolf, von Bauma, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ray, Didier Alain Michel, von Tévenon, in Häuslenen (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Studer Doppler, Regula Rosa, von Breitenbach, in Breitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli-Ducrot, Martine Marie, von Montagny (FR), in St-Prex (Saint-Prex), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Jean-Marc Dr., von Zäziwil, in Préverenges, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Martinelli, Enea Felice Dr., von Vacallo, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Sébastien Jérôme Georges, von Neuchâtel, in St-Blaise (Saint-Blaise), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messer, Annette, von Fraubrunnen, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Milesi, Luca Alberto Giovanni, von Onsernone, in Agno, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaefer, Ulrich, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schmid, Lorenz Andreas, von Ingenbohl, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stohler, Nadja Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wild, Stefan Peter, von Basel, in Niederlenz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.