Informazioni su Jussi Mikkola
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jussi Mikkola
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005144846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, in Bern, CHE-106.963.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849627).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikkola, Jussi, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Boenke, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Bregenz (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gensollen, Corinne, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
INTERSPORT PARTNER SERVICE A/S, in Odense (DK), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Intersport Danmark A/S];
White, Richard Jay, kanadischer Staatsangehöriger, in Kelowna (CA), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lindberg, Lars Kristian, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rihouet, Jacky Albert Marius, französischer Staatsangehöriger, in Agneaux (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Preen, Alexander Christian Wolfgang Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Evers, Christian Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Etten-Leur (NL)];
Haueter, Jan Sebastian, von Trub, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3226885, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, in Bern, CHE-106.963.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449403).
Statutenänderung:
01.12.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Franz, von Zermatt, in Hünenberg See (Hünenberg), Direktor, mit Einzelunterschrift,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Evers, Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Etten-Leur (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Neukirch, François, französischer Staatsangehöriger, in Bougival (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Puig Romeu, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Roether, Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Mikkola, Jussi, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Duran, Victor, amerikanischer Staatsangehöriger, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1965645, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, in Bern, CHE-106.963.334, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1349283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Eppingen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bariaud, François, französischer Staatsangehöriger, in Panazol (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neukirch, François, französischer Staatsangehöriger, in Bougival (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mikkola, Jussi, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Rosmarie, von Hasle bei Burgdorf, in Lützelflüh-Goldbach (Hasle bei Burgdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].