Informazioni su Gilbert Héli Michellod
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilbert Héli Michellod
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004597318, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Gilbert Michellod Immobilier SA, à Monthey, CHE-101.270.560, société anonyme (No. FOSC 61 du 28.03.2017, Publ. 3430787).
Modification des statuts:
19.06.2018.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 800'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 800'000.00].
Nouvelles actions:
800 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 800 actions de CHF 1'000.00 nominatives avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Réduction du capital-actions de CHF 700'000.00 au sens des art. 732 à 734 CO par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 875.00 (soit de CHF 1'000.00 à CHF 125.00) et par remboursement au crédit du compte de l'actionnaire de CHF 700'000.00. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 21.03.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod, Gilbert, de Orsières, à Monthey, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Thierry Claude, de Orsières, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004597322, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Michellod SA, à Monthey, CHE-115.810.184, société anonyme (No. FOSC 61 du 28.03.2017, Publ. 3430791).
Modification des statuts:
19.06.2018.
Nouveau capital-actions:
CHF 300'000.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 300'000.00 [précédemment: CHF 1'000'000.00].
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 300.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 1'000 actions de CHF 1'000.00 nominatives avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Réduction du capital-actions de CHF 700'000.00 au sens des art. 732 à 734 CO par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 700.00 (soit de CHF 1'000.00 à CHF 300.00) et par remboursement au crédit du compte de l'actionnaire de CHF 700'000.00. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 21.03.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod, Gilbert Héli, de Orsières, à Monthey, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Philippe Joseph, de Orsières, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: directeur, administrateur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3430791, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Michellod SA, à Monthey, CHE-115.810.184, société anonyme (No. FOSC 130 du 08.07.2010, p. 21, Publ. 5718360).
Nouvelle adresse:
Pré-Bérard 7, Case postale 166, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Gilbert Héli, de Orsières, à Monthey, président, avec signature individuelle [précédemment: Michellod, Gilbert, administrateur unique avec signature individuelle];
Michellod, Philippe Joseph, de Orsières, à Monthey, administrateur et directeur, avec signature individuelle;
Michellod, Thierry Claude, de Orsières, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Bidaud, Jean François Michel Louis, de Chardonne, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Gaudin, Stéphane, de Ayent, à Massongex, avec procuration collective à deux.