Informazioni su Prof. Jean-Pierre Michel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Prof. Jean-Pierre Michel
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Jean-Pierre Michel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4301372, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung HealthandAge, in Basel, CH-270.7.001.334-7, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S. 3, Publ. 3945602).
Name neu:
Stiftung HealthandAge in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 16.11.2007 des Justizdepartements Basel-Stadt als Stiftungsaufsichtsbehörde.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Prof. Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Charles, von Brislach, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Yvonne, von Madiswil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, Direktorin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lakatta, Prof. Edward Gerard, Bürger der USA, in Baltimore (USA), Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stähelin, Prof. Dr. Hannes B., von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder der Direktorin].
Numero di pubblicazione: 3945602, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung HealthandAge, in Basel, CH-270.7.001.334-7, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 6, Publ. 3737926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andrews, Gary Robert, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AUS), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Prof. Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stähelin, Prof. Dr. Hannes B., von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder der Direktorin [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Novartis-Stiftung für Alternsforschung, in B a s e l , Stiftung (SHAB Nr. 146 vom 04.08.1997, S. 5539).
Urkundenänderung:
21.03.2000.
Name neu:
Novartis-Stiftung für Gerontologie.
Domizil neu:
c/o Novartis AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel.
Zweck neu:
Förderung der Ausbildung verschiedenster Zielgruppen, die sich mit den Problemen des Alterns beziehungsweise des alternden Menschen befassen.
Organisation neu:
Stiftungsrat.
Stiftungsrat:
mindestens 6 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrling, Dr. Paul, von Wettswil am Albis, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Prof. Rolf, von Flumenthal, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Spahn, Prof. Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muntjewerf, Dr. Alex, niederländischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Charles, von Brislach, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates];
Hasler, Yvonne, von Madiswil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andrews, Gary Robert, australischer Staatsangehöriger, in Adelaide (AUS), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lakatta, Prof. Edward Gerard, Bürger der USA, in Baltimore (USA), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Prof. Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: albanischer Staatsangehöriger].