Informazioni su Urs Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Meyer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2414913, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ATD-Akustiktherm Winterthur AG, in Winterthur, CHE-112.723.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056711).
Statutenänderung:
01.10.2015. Gemäss Erklärung vom 15.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Urs, von Niederbipp, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Christian, von Biglen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2390041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneider Beteiligungen AG, in Winterthur, CHE-105.951.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348951).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Urs, von Niederbipp, in Hüttwilen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Ellenberger, Christian, von Biglen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2330583, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schneider Beteiligungen AG, in Winterthur, CHE-105.951.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2015, Publ. 2064613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Matthias, von Niederbipp, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Urs, von Niederbipp, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].