Informazioni su Rolf Meyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Meyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4263073, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Outdoorland AG, in Mönchaltorf, CHE-109.703.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449091). Gemäss Erklärung vom 23.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dafner Treuhand (CHE-113.897.323), in Bülach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4257525, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Scacchi Family Holding AG, in Mönchaltorf, CHE-310.747.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2454745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Rolf, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6914220, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Outdoorland AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.026.129-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 24, Publ. 6000776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leumann, Mathias, von Monthey, in Weisslingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fiechter, Dr. Thomas, von Dürrenroth, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, André, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scacchi, Tino, von Besazio, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Rolf, von Wald ZH, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Benno, von Ernetschwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Michael, von Au SG, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Rolf, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].