Informazioni su Peter Merz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Merz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1100919, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schnell Treuhand AG, in Stäfa, CH-020.3.007.690-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 29, Publ. 5354848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Peter, von St. Gallen, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Urs, von Stein AR, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti ZH, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnell, Christian, von Maienfeld, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7187142, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schnell Immobilien AG, in Stäfa, CH-020.3.005.653-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, Publ. 6169604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Peter, von St. Gallen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Christian, von Maienfeld, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uetikon am See].
Numero di pubblicazione: 5373330, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
WorldConnect AG, in Steinhausen, CH-170.3.025.410-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 25, Publ. 5201306).
Statutenänderung:
19.11.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Peter, von St. Gallen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Urs, von Rehetobel, in Ausserberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besserer, Patrick, von Altstätten, in Kriessern , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marxer, Dieter P., liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffner, Walter, von Maienfeld, in Jolly Harbour (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].