Informazioni su Yves Christian Mermier
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Christian Mermier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Teleline Communications AG, in Zürich, Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2000, S. 8642).
Firma neu:
Teleline Communications AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teleline Communications SA en liquidation) (Teleline Communications Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.6.2001 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Many, Krishnan, von Nidfurn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mermier, Yves, von Epalinges, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Martin, von Lausen, in Jegenstorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Teleline Communications AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.1999, S. 5837).
Statutenänderung:
3.05.2000.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Telekommunikation, welche Übermittlungen und/oder Verbindungen über Leitungen oder Satelliten erfordern;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und weiterveräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Erklärungen des Verwaltungsrates können ausserdem an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre schriftlich mitgeteilt werden.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldschmidt, Salomon, von Zürich, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kimmins, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Andreas, von Walterswil BE, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Horwath Fiduciaire & Revision SA, Genève, in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Martin, von Lausen, in Jegenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mermier, Yves, von Epalinges, in Bernex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATAG Ernst & Young AG, in Lancy, Revisionsstelle.