Informazioni su Ariana Merlaku-Ukaj
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ariana Merlaku-Ukaj
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4020520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Delta Unternehmen GmbH in Liquidation, in Zürich, CH-020.4.025.591-1, Reinigungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2007, S. 22, Publ. 3915768).
Statutenänderung:
22.06.2007.
Firma neu:
Delta Unternehmen GmbH. Mit Beschluss vom 22.06.2007 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 23.04.2007 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2007 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merlaku-Ukaj, Arijana, albanische Staatsangehörige, in Buchs ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Ukaj, Taulant, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanotta, Walter, von Arbon, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numero di pubblicazione: 3915768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Delta Unternehmen GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.591-1, Reinigungen, Bauausführungen, Transporte, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 15.08.2003, S. 13, Publ. 1130530).
Firma neu:
Delta Unternehmen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merlaku-Ukaj, Arijana, albanische Staatsangehörige, in Buchs ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Zürich, mit Einzelunterschrift];
Ukaj, Taulant, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer].