Informazioni su Alexandre Antoine Melnikoff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexandre Antoine Melnikoff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4900646, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aeXia, in Brugg, CH-020.3.028.179-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2006, S. 1, Publ. 3632258).
Statutenänderung:
06.02.2009.
Firma neu:
aeXia AG.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Eulenweg 1, 5503 Schafisheim. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Annemarie, von Rüschegg, in Riniken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melnikoff, Alexandre Antoine, von Baden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden].
Numero di pubblicazione: 4889086, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Xinet, in Brugg, CH-400.3.018.264-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.1998, S. 4565).
Statutenänderung:
06.02.2009.
Firma neu:
Xinet AG.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Eulenweg 1, 5503 Schafisheim.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melnikoff, Alexandre, von Baden, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg].
Numero di pubblicazione: 3632258, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
aeXia, bisher in Hausen AG, CH-020.3.028.179-9, Beratung, Projektleitung und allgemeine Dienstleistung im Informatik- und Elektronikbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 2, Publ. 3446102).
Statutenänderung:
3.11.2006.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
c/o Xinet, Buchenweg 15, 5200 Brugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Werner, von Grellingen, in Oberweningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melnikoff, Alexandre Antoine, von Baden, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].