Informazioni su Yves Meli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Meli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005351684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CHE-107.374.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Felix, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meli, Monique, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3810661, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CHE-107.374.554, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2153063).
Statutenänderung:
14.09.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Kamin- und Cheminéebauten sowie von Keramischen Wand- und Bodenbelägen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
niedermann treuhand gmbh , in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meli, Felix, von Mels, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6223942, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FELIX MELI AG, in Höri, CH-290.3.003.236-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2009, S. 22, Publ. 5308042).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Yves, von Mels, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.