Informazioni su Stephan Meister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Meister
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Meister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005917973, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eweco GmbH, in Pfäffikon, CHE-101.950.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005904566).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiner, Daniel, von Glarus, in Bäretswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1'550 Stammanteilen zu je CHF 10.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00];
Meister, Stephan, von Dachsen, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005596282, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Energiewendegenossenschaft Region Winterthur, in Seuzach, CHE-448.976.255, Genossenschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002316).
Statutenänderung:
07.04.2022.
Zweck neu:
Die "Energiewendegenossenschaft Region Winterthur" bezweckt: Die Förderung und Realisierung sowie Wartung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie für ihre Mitglieder oder sich selbst in gemeinsamer Selbsthilfe. Dadurch will sie gewährleisten, dass sich möglichst viele solche Energiesysteme leisten können. Dies gilt auch für Energiesparmassnahmen. Dafür kann die Genossenschaft Material oder Dienstleistungen kaufen und verkaufen oder Personen anstellen. Sie kann PV Anlagen auf eigene Rechnung erstellen, betreiben und veräussern sowie den durch die Anlagen erzeugten Strom verkaufen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giglberger, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Stephan, von Dachsen, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Manuela, von Zürich, in Wiesendangen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wochner, Thomas, von Eggersriet, in Elsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004971453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Energiewendegenossenschaft Region Winterthur, in Seuzach, CHE-448.976.255, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690075).
Statutenänderung:
18.06.2020.
Zweck neu:
Die Förderung und Realisierung von Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie für ihre Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe. Dadurch will sie gewährleisten, dass sich möglichst viele solche Energiesysteme leisten können. Dies gilt auch für Energiesparmassnah-men. Dafür kann die Genossenschaft Material oder Dienstleistungen kaufen und verkaufen oder Personen anstellen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spielmann, Christof, von Messen, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Dominik, von Winterthur, in Pfungen, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giglberger, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Overstone, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Michael, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Stephan, von Dachsen, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.