Informazioni su Peter Meister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Meister
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Meister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2742199, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Meister AG, in Flurlingen, CHE-106.782.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Annetta, von Dachsen und Feldis/Veulden, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ottaviano, Fabio, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Meister, Peter, von Dachsen, in Lumnezia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Meister AG, in Flurlingen, Arova-Areal, 8247 Flurlingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.06.1998, 25.06.1998.
Zweck:
Fertigung von elektrischen Schaltanlagen und Steuerungen sowie Handel mit einschlägigen Artikeln;
kann Liegenschaften kaufen, veräussern und verwalten sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF200'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF200'000.¬.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF10.¬ (Stimmrechtsaktien) und 1'800 Namenaktien zu 100.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma P. Meister, in Dachsen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF686'643.85 und Passiven von CHF124'792.80, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF10.¬ (Stimmrechtsaktien) und 1'800 Namenaktien zu CHF100.¬ ausgegeben und CHF361'851.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Meister, Peter, von Dachsen, in Dachsen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meister, Annetta, von Dachsen und Feldis/Veulden, in Dachsen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grolimund + Hüppin Treuhand, in Schlieren, Revisionsstelle.