Informazioni su Mischa Meile
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mischa Meile
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6890456, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Park-Hotel Vitznau AG, in Vitznau, CH-100.3.015.779-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6515090).
Statutenänderung:
09.10.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 61'300'000.00 [bisher: CHF 36'300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 61'300'000.00 [bisher: CHF 36'300'000.00].
Aktien neu:
61'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 36'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meile, Mischa, von Zürich, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knopf, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Vitznau, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Langenegger, Urs, von Bühler, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5319094, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Park-Hotel Vitznau AG, in Vitznau, CH-100.3.015.779-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 9, Publ. 3365558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Hans-Jürg, von Zürich, in Zumikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salmoiraghi, Rosmarie, von Freienstein-Teufen, in Freienstein-Teufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandes, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenngott, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitler, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Weggis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horacek, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleber, Thomas, belgischer Staatsangehöriger, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Meile, Mischa, von Zürich, in Birmenstorf AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].
Numero di pubblicazione: 654148, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Nexus Generalunternehmung AG, Sitz Baar, Betrieb einer General- und Totalunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2001, S. 7899).
Eingetragene Personen Gelöscht:
[Meile, Mischa, Heimat Zürich, in Birmenstorf AG, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].