Informazioni su Patrick Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005979552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sihlta Treuhand und Revisions AG, in Thalwil, CHE-107.896.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Patrick, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Besenbüren, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4055055, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sihlta Treuhand und Revisions AG, in Thalwil, CHE-107.896.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292863).
Statutenänderung:
05.02.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Treuhand-, Steuer- und Revisionsmandaten sowie aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. Sie kann Grundstücke im in- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Gemäss Erklärung vom 08.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & G Revisions AG, in Hergiswil (NW), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Patrick, von Thalwil, in Besenbüren, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Numero di pubblicazione: 3287105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 259 vom 03.01.2017 Sihlta Treuhand und Revisions AG, in Thalwil, CHE-107.896.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263425).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Patrick, von Thalwil, in Thalwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [neu: in Horgen].