Informazioni su Nino Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Nino Meier
Ultimi comunicati FUSC: Nino Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005759725, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Supratrade AG, in Zürich, CHE-202.673.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janssen, Reinhard, von Malters, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stolz Janssen, Irène, von Kirchberg (SG) und Malters, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Nino, von Unterengstringen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005147276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EGGER-ELEKTRO AG, in Zürich, CHE-107.908.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098912).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Nino, von Unterengstringen, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Musarra, Cristian, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004769640, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 44708 vom 18.11.2019 egger elektrokontrollen gmbh, in Zürich, CHE-303.311.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Filippis, Alberto, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Nino, von Unterengstringen, in Urdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00].