Informazioni su Johann Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 750740, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aktiengesellschaft Anton Wey, in Villmergen, Erwerb von Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.2000, S. 7733).
Statutenänderung:
18.11.2002.
Firma neu:
Wey Elementbau AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Wey constructions en éléments préfabriqués SA).
Zweck neu:
Industrielle Herstellung und Verkauf von Beton- und Holzelementen, Herstellung von Modularkomponenten sowie Erwerb und Veräusserung von Schutzmarken, Patenten und Lizenzen der Baubranche;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, sowie Finanzierungen aller Art tätigen, insbesondere Darlehen an Dritte oder an Aktionäre gewähren oder solche sicherstellen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 06.12.1956 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die 'Wey Elementbau AG, Villmergen', in Villmergen. Aktiven von CHF 10'943'326.54 und Passiven von CHF 8'198'164.84 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 18.11.2002 und Fusionsbilanz per 30.06.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Gruber & Partner Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Anton, von Villmergen, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterkulm];
Meier, Johann, von Sarmenstorf, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tschanz, Katharina, von Sigriswil, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villiger, Patrik, von Bremgarten AG, in Othmarsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Variel AG, in V i l l m e r g e n, Herstellung usw. von dreidimensionalen Raumelementen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1998, S. 7849).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Johann, von Sarmenstorf, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Obrecht, Peter, von Wangenried, in Fahrwangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tuchschmid, Jürg, von Wigoltingen und Thundorf, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.