Informazioni su Hans Georg Meier-Hauenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Georg Meier-Hauenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4608416, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 24, Publ. 2573920).
Domizil neu:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3236074, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meier Maschinen AG, in Marthalen, CH-020.3.027.138-9, Handel mit Maschinen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 24, Publ. 2729228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von St. Gallen und Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon];
Weber, Hans-Peter, von Zürich und Zug, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1236552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meier Maschinen AG, in Marthalen, Handel mit Maschinen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 18.03.2003, S. 16, Publ. 907762).
Statutenänderung:
1.10.2003.
Firma neu:
H. G. Meier AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Walter, von Ennenda, in Trüllikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winkler, Werner, von Schlatt, in Dorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuber, Martin, von Spiez, in Waltalingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon];
Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier-Hauenstein, Eleonore, in Trüllikon];
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.