Informazioni su Erwin Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5654748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe 'Die grünen Profis' (EGP), in Zürich, CH-020.5.000.261-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 37, Publ. 4775986).
Statutenänderung:
26.02.2009, 11.09.2009.
Firma neu:
Einkaufs- und Kommunikationsgenossenschaft 'Die Grünen Profis' (EGP).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Erwin, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Lengnau AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Märk, Robert A., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Treier-Grünenfelder, René, von Wölflinswil, in Mollis, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Markus, von Oberburg, in Düdingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einkaufs- und Kommunikationsgruppe "Die grünen Profis" (EGP), in Zürich, c/o WellCom Advertising AG, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.1997.
Zweck:
Bezweckt die Umsetzung einer gemeinsamen Marketing-, Werbe- und Kommunikationsstrategie sowie Schaffung gemeinsamer Einkaufsmöglichkeiten zu günstigen Lieferbedingungen.
Anteilscheine:
CHF1'000.¬.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens fünf Anteilscheine zu je CHF1'000.¬ zu übernehmen. Neu beitretende Genossenschafter sind zur Entrichtung eines Eintrittsgeldes, dessen Höhe von der Verwaltung festgesetzt wird, verpflichtet. Die Genossenschafter sind zur Entrichtung von Jahresbeiträgen verpflichtet, deren Höhe von der Generalversammlung festgesetzt wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bacher, Bruno, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Erwin, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Hans, von Rafz, in Rafz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hautle, Karl, von Appenzell, in Veltheim AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feyer, Olivier, von Escholzmatt, in Niederurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.