Informazioni su Emil Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Emil Meier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emil Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005451433, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ilg & Köstli AG, in Steckborn, CHE-114.658.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954903).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Emil, von Mammern, in Eschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Frei, Martin, von Herdern, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Regula, von Mammern, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menti, Cyrill, von Bachs, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3185045, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ilg & Köstli AG, in Steckborn, CHE-114.658.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2732459).
Statutenänderung:
22.11.2016.
Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 7'500 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Albert, von Rehetobel, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Emil, von Mammern, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1435125, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Trielec AG, in Schaffhausen, CHE-107.416.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7049494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart + Fehr Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Emil, von Mammern, in Mammern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lo Nigro, Paolo, von Langnau im Emmental, in Schmitten FR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strollo, Rocco Gerardo, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting Revisions AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle.