Informazioni su Gert A. Mehl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gert A. Mehl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3130591, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
GAM Wirtschaftsprüfungs AG, in Hergiswil (NW), CHE-108.584.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, Publ. 4745710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Joseph, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehl, Gert A., deutscher Staatsangehöriger, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Essen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4276608, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
GAM Wirtschaftsprüfungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.169-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2005, S. 9, Publ. 3110570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saldex Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Joseph, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Mehl, Gert A., deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Fischer & Partner Revisions GmbH, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3110570, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 9, publizierten TB-Eintrag Nr. 1223 vom 07.11.2005. GAM Wirtschaftsprüfungs AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.169-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 9, Publ. 3101142). [Gert A. Mehl, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), nun Direktor, weiterhin mit Einzelunterschrift, ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, weshalb im Sinne eines Nachtrags zu TB-Nr. 1223 vom 07.11.2005 (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 9) die nachfolgende Streichung erfolgt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehl, Gert A., deutscher Staatsangehöriger, in Essen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift.