Informazioni su Markus Mayer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Mayer
Ultimi comunicati FUSC: Markus Mayer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004918374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Institut für Baubiologie IBB GmbH, in Fehraltorf, CHE-112.955.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4141995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skischally, Wolfgang Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4190761, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sano-Vital GmbH, in Widnau, CHE-347.138.624, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2388125).
Statutenänderung:
19.03.2018.
Firma neu:
Sanofit GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Roger, von Oberriet-Kriessern, in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4141995, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Institut für Baubiologie IBB GmbH, bisher in St. Margrethen, CHE-112.955.372, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382687).
Statutenänderung:
19.03.2018.
Sitz neu:
Fehraltorf.
Domizil neu:
Neugrundstrasse 2, 8320 Fehraltorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Zusammenhang mit der Eindämmung negativer Auswirkungen jeglicher Strahlungen sowie den Handel mit Artikeln aller Art im Bereich der baubiologischen Vermessungen und der Feinstaubanalyse und den Messebau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Roger, von Oberriet (SG), in Diepoldsau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fehraltorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.