Informazioni su Ueli Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ueli Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005342536, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Asatec AG, in Vordemwald, CHE-108.656.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Ueli, von Schmiedrued, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maurer, Marcel A., von Schmiedrued, in Murgenthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2187241, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Asatec AG, in Vordemwald, CHE-108.656.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6985548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birn, Heinz, von Unterkulm, in Murgenthal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Marcel A., von Schmiedrued, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Arx, Martin, von Stüsslingen, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Ueli, von Schmiedrued, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Maurer, Martina, von Schmiedrued, in Murgenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6985548, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
AsATec AG, in Murgenthal, CHE-108.656.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 1, Publ. 5199414).
Statutenänderung:
07.12.2012.
Firma neu:
Asatec AG.
Sitz neu:
Vordemwald.
Domizil neu:
Langenthalerstrasse 3, 4803 Vordemwald.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Marcel A., von Schmiedrued, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Maurer, Ueli, von Schmiedrued, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.