Informazioni su Thomas Ralph Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Thomas Ralph Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005037867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OerlikonEvent GmbH, in Zürich, CHE-217.731.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845190).
Firma neu:
OerlikonEvent GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdresse: c/o Thomas Ralph Maurer, Fehrlatorferstrasse 19, 8308 Illnau. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.11.2020 aufgelöst. [bisher: Mit Beschluss vom 18.04.2018 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 30.11.2016 widerrufen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas Ralph, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004542483, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OerlikonEvent GmbH, in Zürich, CHE-217.731.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulhavy, Sava Vlastimil Ondrej, von Maur, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas Ralph, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004531853, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OerlikonEvent GmbH, in Zürich, CHE-217.731.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ismail, Adel, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas Ralph, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.