Informazioni su Thomas Maurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Maurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005467447, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
PARATECH AG in Liquidation, in Schwende, CHE-106.054.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462309).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas, von Illnau-Effretikon und Zürich, in Wasserauen (Schwende-Rüte), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wasserauen (Schwende)];
Lang, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brülisau (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brülisau (Rüte)].
Numero di pubblicazione: 6133060, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
PARATECH AG, in Schwende, CH-310.3.000.489-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 3, Publ. 5047520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Michael, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas, von Illnau-Effretikon und Zürich, in Wasserauen (Schwende), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5047520, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
PARATECH AG, bisher in Rüte, CH-310.3.000.489-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2006, S. 3, Publ. 3668234).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Sitz neu:
Schwende.
Domizil neu:
Schwendetalstrasse 85, 9057 Wasserauen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. (Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidata Appenzell AG, in Appenzell (Schwende), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Thomas, von Illnau-Effretikon und Zürich, in Wasserauen (Schwende), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Appenzell (Rüte));
Lang, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Brülisau (Rüte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Weissbad (Schwende)).