Informazioni su René Mattmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Mattmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5589990, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Walter Meier (Klima Schweiz) AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.919.048-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 35, Publ. 5173310).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Electro-Novelty SA, in Massagno (CH-514.3.007.419-4), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 834'473.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 137'254.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, René, von Grosswangen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Theodor, von Altstätten SG, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amherd, Bruno, von Meilen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnet, Peter, von Ettiswil, in Aeugst am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hans Jörg, von Trubschachen, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Cornelius, von Wynau, in Rudolfstetten-Friedlisb., mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceroni, Dario, italienischer Staatsangehöriger und Carouge GE, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudiger, Urs, von Niederbipp, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menet, Barbara, von Gais, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riedo, Rony, von Zumholz, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Matthias, von Uster und Schwerzenbach, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Bernd, von Dozwil, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Daniel, von Gränichen, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Oertli Wärmetechnik AG, in Schwerzenbach, Bezweckt alle Arten von automatischen Oel- und Gasbrennern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 14.04.1997, S. 2459).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Jakob, von Seedorf BE und Meilen, in Meilen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leemann, Ulrich, von Winterthur, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Werner, von Hägglingen, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zumstein, Bruno, von Zürich, in St. Gallen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helg, Markus, von Hohentannen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Reto, von Zürich, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Affolter, Alois, von Halten, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Antonini, Roger, von Caslano, in Caslano, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Bösch, Walter, von Nesslau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Braun, Felix, von Wallenwil und Sirnach, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buff, Walter, von Urnäsch, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castella, Jean-Pierre, von Gruyères, in Penthaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Eberle, Albert, von Amden und Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Frei, Leo W., von Oberehrendingen, in Oberehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Hauswirth, Werner, von Gsteig, in Urtenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Klemens, von Rebstein, in Bürglen TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knupp, Stefan, von Grossdietwil, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Kurt, von Lostorf, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Mattmann, René, von Grosswangen, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Nia, Georges, von Bassecourt, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Ottiger, Anton, in Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Peter, von Männedorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Siegrist, Roland, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Theodor, von Altstätten SG, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Walser, Hugo, von Gais, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien];
Schild, Jörg, von Brienzwiler, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.