Informazioni su Christoph Mattle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Mattle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2929453, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpha RHEINTAL Bank AG, in Au SG, CHE-103.170.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluser, Marco, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2253334, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpha RHEINTAL Bank, in Balgach, Betrieb einer Bank, Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten in allen banküblichen Formen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.2003, S. 9, Publ. 1164984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Jost, von Grabs, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 754116, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Personalfürsorgestiftung der Alcan Gesellschaften in der Schweiz, in Rorschach, berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifterfirmen usw. Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2001, S. 3111).
Urkundenänderung:
7.11.2002.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 oder mehr Mitgliedern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Christoph, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arena, Valeria, italienische Staatsangehörige, in Goldach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Kurt, von Kirchberg SG, in Goldach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Walter, von Fischingen, in Berneck, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Marcel, von Sarmenstorf, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Toptas, Ismail, von Disentis/Mustér, in Rorschacherberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bodenmann, Helene, von Urnäsch, in Arbon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.