Informazioni su Werner Mathys
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Mathys
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Mathys
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004935004, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOVIUM AG, in Zollikon, CHE-112.879.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Werner, von Willadingen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004764467, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gubelmann Holzbau AG, in Fällanden, CHE-101.117.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S.28, Publ. 4765516).
Firma neu:
Gubelmann Holzbau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubelmann-Zollinger, Elsa, von Dürnten, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Werner, von Willadingen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004535040, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Argo Revisionen GmbH, in Zürich, CHE-115.338.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598199).
Domizil neu:
Ottikerstrasse 27, 8006 Zürich. [Durch die Domiziländerung wird die weitere Adresse aufgehoben.] [gestrichen: Weitere Adresse: Ottikerstrasse 27, 8006 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Werner, von Willadingen, in Maur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aufdermauer, Hans-Rudolf, von Kerns, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Conrad Aufdermauer, Beatrice, von Kerns, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.