Informazioni su Markus Marty
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Marty
Ultimi comunicati FUSC: Markus Marty
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004688562, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Marty Transport & Kühllogistik GmbH, in Lachen, CHE-112.472.783, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S.18, Publ. 4853986).
Statutenänderung:
25.07.2019.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Tiergartenstrasse 1, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Waren- und Kühltransportunternehmung, Kühllogistik und Lager. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grunstücke erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 4.8.2005 Transportfahrzeuge, -Anhänger, Gabelstapler, EDV-Equipment, Mobiliar und Einrichtungen zum Preis von CHF 140'000.--, wovon CHF 100'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 40'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahner-Marty, Alexandra, von Unteriberg und Rieden, in Tuggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Markus, von Unteriberg, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lachen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004678022, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baschalva-Sportferien am Pizol AG, in Vilters-Wangs, CHE-109.631.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587727).
Firma neu:
Baschalva-Sportferien am Pizol AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.06.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Markus, von Unteriberg, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Rut, von Trun, in Fläsch, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004587727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baschalva-Sportferien am Pizol AG, in Vilters-Wangs, CHE-109.631.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S.13, Publ. 5177726).
Domizil neu:
Winkelstrasse 1, 7323 Wangs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Decurtins-Akermann, Rut, von Trun, in Fläsch, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koskamp-Akermann, Marianne, von St. Gallen, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Markus, von Unteriberg, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.