Informazioni su Augusto Martínez Sánchez
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Augusto Martínez Sánchez
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006095633, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tuwag Immobilien AG, in Wädenswil, CHE-107.202.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santos Félix, Danilo M., portugiesischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brassel, Thomas Gustav, von St. Margrethen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2];
Haller, Carmen, von Gontenschwil, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martínez Sánchez, Augusto, spanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006027714, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinez Sanchez, Augusto, spanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagan, Jeanette, von Walchwil, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldesbühl-Das, Mira, von Luzern, in Ebikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3581831, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Precis AG, in Zug, CHE-339.354.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, Publ. 3247411).
Statutenänderung:
07.06.2017.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Rolf P., von Männedorf, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Drechsler, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Stallikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez Sanchez, Augusto, spanischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.