Informazioni su Christian Martin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Martin
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Martin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6920046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rohner + Spiller AG, in Winterthur, CH-020.3.021.956-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 44, Publ. 5419410).
Statutenänderung:
25.10.2012.
Firma neu:
Rohner Spiller AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und das Ausführen von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Reprografie, Druck, visuelle Kommunikation und Planmanagement sowie den Handel und die Vermietung von Geräten für diese Bereiche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Darlehen gewähren und Leasinggeschäfte tätigen. Sie kann auch Finanzierungen sowie Wertschriften- und Devisengeschäfte für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Häberli-Druck, Inhaberin Susanne Kaderli, in Winterthur, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1999 mit Aktiven von CHF 202'568.73 und Passiven von CHF 109'682.55, wofür 90 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 2'886.18 als Forderung gutgeschrieben werden.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martin, Remo, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Martin, Christian, von Winterthur, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Adolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruedi Niederhauser (CH-020.1.913.088-3), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Ruedi Niederhauser].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brüwe Bau AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.1998, S. 8800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Albert, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gattiker , Heinrich, von Richterswil, in Wettswil am Albis, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
-Brühwiler, Klara, von Fischingen, in Eschenbach SG, Mitglied , ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Christian, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.