Informazioni su Ernst Marti-Rothen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Marti-Rothen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005231837, Ufficio del registro di commercio Glarona
Stiftung Landesplattenberg Engi, in Glarus Süd, CHE-109.431.430, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 6158704, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Stiftung Landesplattenberg Engi, in Engi, CH-160.7.003.775-5, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 16, Publ. 5421502).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner-Sturm, Kaspar, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Elm, in Elm];
Baumgartner-Gnehm, David, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Engi, in Engi];
Huser-Hefti, Max, von Nesslau-Krummenau, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:in Engi];
Kundert, Robert, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Schwanden GL, in Engi];
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Engi, in Engi];
Streiff-Blumer, Hansjürg, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher:von Schwanden GL, in Engi].
Numero di pubblicazione: 6054290, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
E. Marti AG, in Engi, CH-160.3.003.138-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 13, Publ. 5123564).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Rothen, Ernst, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Engi, in Engi];
Marti-Rothen, Emilie, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), mit Einzelprokura [bisher:von Engi, in Engi].