Informazioni su Heinz Marti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Marti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6535738, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Verein Schweizer Musikzeitung, bisher in Basel, CH-280.6.001.149-6, Verein (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 7, Publ. 3951890).
Gründungsstatuten:
12.12.1997.
Sitz neu:
Ingenbohl.
Domizil neu:
Dammstrasse 2, 6440 Brunnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Brigitt, von Bern, in Küsnacht ZH, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spelinova-Bösch, Katrin, von Ingenbohl, in Ingenbohl, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4830144, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Schweizer Orchester-Nachwuchsförderung (SON), in Biel/Bienne, CH-073.7.006.722-0, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 3, Publ. 3435340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Botteron, Jeannine, von Nods, in Biel BE, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Dominique, von Heimiswil, in Aegerten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michon, René, französischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Allemann, Jürg, von Diepflingen, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walton, Chris, britischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3951890, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Schweizer Musikzeitung, bisher in Liestal, CH-280.6.001.149-6, Verein (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 4, Publ. 3141332).
Statutenänderung:
13.09.2002, 16.09.2005.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Verband Musikschulen Schweiz (VMS), Marktgasse 5, 4051 Basel.
Zweck:
Herausgabe der 'Schweizer Musikzeitung', welche der Publikation von kulturellen, kultur- und bildungspolitischen Themen, insbesondere im Bereich der Musik, Musikinterpretation und Musikerziehung dient.
Mittel:
Jährliche Mitgliederbeiträge, Gönnerbeiträge, Einnahmen aus den Inseraten, Abonnements und dem Sponsoring, Vermögenserträge, Subventionen und Beiträge der öffentlichen Hand sowie Spenden, Geschenke und Vermächtnisse.
Organisation:
Delegiertenversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern, Redaktionskommission und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Hans, von Glarus, in Glarus, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Leibundgut, Brigitt, von Bern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].